ymddiriedolwyr AMESBURY SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandip Vikram Patel | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
David Edward Gorrod | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Pamela Mundy | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|||||
Jill Tait-Harris | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|||||
CRAIG KENNETH DECKER | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
James Robert Welham | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Ian Ferguson | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Dr rachelle kirkham | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
hugh sturges | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Laura Buchanan | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Suzanna Mary Perrett | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
karen davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.