Ymddiriedolwyr HAZELWOOD SCHOOL

Rhif yr elusen: 312081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Roger Leslie Heaton Cadeirydd 17 January 2018
Dim ar gofnod
Emily Codling Ymddiriedolwr 04 December 2024
Dim ar gofnod
Juliet Nebel Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Alex Campbell Ymddiriedolwr 13 September 2023
Dim ar gofnod
Darren Price Ymddiriedolwr 13 March 2023
Dim ar gofnod
Martin Redman Ymddiriedolwr 03 March 2023
Dim ar gofnod
Dr Elizabeth Bruwer Ymddiriedolwr 08 April 2021
Dim ar gofnod
Harriet Leach Ymddiriedolwr 05 December 2018
Dim ar gofnod
Nicholas Hallam Carter-Pegg Ymddiriedolwr 13 June 2018
Dim ar gofnod
Benedict Allen Howard Figgis Ymddiriedolwr 05 July 2017
BLIND SUMMIT EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Coates Ymddiriedolwr 16 November 2016
Dim ar gofnod