Hanes ariannol WHITECHAPEL GALLERY

Rhif yr elusen: 312162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.24m £5.11m £4.50m £4.11m £4.44m
Cyfanswm gwariant £4.76m £3.94m £4.72m £5.27m £4.96m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.80k £3.60k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £53.30k £2.22m £1.74m £24.80k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.16m £4.21m £3.33m £2.95m £3.28m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £524.21k £361.12k £459.01k £443.15k £652.03k
Incwm - Weithgareddau elusennol £510.66k £316.44k £702.98k £715.93k £497.01k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £47.33k £23 £120 £2.75k £6.72k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £133.06k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.64m £2.93m £3.66m £4.06m £3.90m
Gwariant - Ar godi arian £689.42k £618.88k £701.32k £790.81k £747.81k
Gwariant - Llywodraethu £21.38k £60.48k £31.10k £110.16k £594.57k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £41.81k £26.56k £43.68k £13.10k £35.41k
Gwariant - Arall £428.60k £384.32k £363.38k £420.82k £311.14k