ymddiriedolwyr THE LONDON LIBRARY
Rhif yr elusen: 312175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Godwin | Cadeirydd | 14 November 2023 |
|
|
||||
Simon King | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Neil Christie | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
PAUL AYLIEFF | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|||||
Rosalynn Try-Hane | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Edward Withnell | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Patrick Fleming | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Yassmin Midhat Abdel-Magied | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Dr Stephanie Hall | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
John Colenutt | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Alain Aubry | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Daisy Goodwin | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
ISABELLE DUPUY | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
PHILIP ARTHUR JOHN BROADLEY MA MSc FCA | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.