Hanes ariannol TREE OF LIFE TALMUDICAL COLLEGE

Rhif yr elusen: 312232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £224.15k £138.07k £229.92k £296.40k £199.98k
Cyfanswm gwariant £153.35k £293.17k £223.69k £231.05k £204.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A