ymddiriedolwyr THE TOTTENHAM GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDERICK GRUNCELL | Cadeirydd | 02 November 2019 |
|
|
||||||
Gary Kirwan | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||||
Mark Grosskopf | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||||
Lorna Marianne Reith | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|||||||
Ann Waters | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|||||||
GRAHAM KANTOROWICZ | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||||
Derek Levy | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||||
David Kaplan | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||||
KEITH BROWN | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||||
Barbara Blake | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||||
JOHN FOWL | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.