Dogfen lywodraethu ORLEY FARM SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 312637
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 MAY 1959 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 13 AUGUST 1982, 29 NOVEMBER 2004 AND 3 DECEMBER 2007. as amended on 10 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF BOYS AND/OR GIRLS BY THE PROVISION OF A SCHOOL KNOWN AS ORLEY FARM SCHOOL TRUST IN HARROW ON THE HILL, AND ANY OTHER BOARDING SCHOOL OR DAY SCHOOL FOR THE EDUCATION OF BOYS AND/OR GIRLS AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.