Hanes ariannol SIR ROGER CHOLMELEY'S SCHOOL AT HIGHGATE
Rhif yr elusen: 312765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.96m | £38.47m | £38.84m | £41.28m | £47.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.85m | £36.56m | £37.63m | £42.43m | £46.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.09m | £2.80m | £1.06m | £1.00m | £870.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £36.82m | £35.42m | £37.68m | £40.14m | £44.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £53.87k | £246.17k | £90.21k | £137.33k | £1.53m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £34.84m | £34.96m | £35.74m | £40.52m | £44.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £113.46k | £141.72k | £204.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.74k | £33.34k | £35.81k | £43.32k | £46.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.01m | £1.60m | £1.77m | £1.77m | £1.77m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.