Hanes ariannol WORKING MEN'S COLLEGE CORPORATION

Rhif yr elusen: 312803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.37m £5.63m £6.06m £7.04m £7.25m
Cyfanswm gwariant £5.42m £5.73m £6.29m £7.10m £7.32m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £6.12m £6.27m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.76m £4.85m £5.29m N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £5.90k £0 £0 £34.00k £122
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.21m £5.46m £5.93m £6.12m £7.04m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £161.00k £171.00k £128.00k £154.00k £140.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £729.00k £64.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £34.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.41m £5.73m £6.29m £7.10m £7.32m
Gwariant - Ar godi arian £9.00k £3.00k £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £61.39k £66.00k £60.00k £72.00k £52.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £9.00k £3.00k £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0