LAMDA LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In addition to five validated degree programmes, LAMDA offers a Foundation Course and a number of Diplomas, semester and short courses for the private market. The work of the Drama School is complemented by that of Examinations, through which LAMDA offers a drama and communications-based syllabus leading to accredited and non-accredited awards in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£17,154,099
Roddion a chymynroddion | £809.36k | |
Weithgareddau elusennol | £15.73m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £95.74k | |
Buddsoddiadau | £63.75k | |
Arall | £455.17k |
Cyfanswm gwariant:
£15,956,965
Codi arian | £207.43k | |
Weithgareddau elusennol | £15.75m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,867,962 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £207.43k | |
Gwariant elusennol | £15.75m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.20m |
Pobl

218 Gweithwyr
20 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Hammersmith And Fulham
Llywodraethu
- 27 Ebrill 1966: Cofrestrwyd
- LONDON ACADEMY OF MUSIC & DRAMATIC ART (Enw gwaith)
- LONDON ACADEMY OF MUSIC AND DRAMATIC ART (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Nigel Carrington | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
Nigel Sudarkasa | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Prof, OBE Frances Corner | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|||||
Prof Naren Anthony Barfield | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Nese Guner Rosborough | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Nathan Richardson | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Professor Dame Shirley Anne Teresa Pearce | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Georgia Brown | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
DAVID ROPER | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
Michelle Janice Daisley | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Helen Protheroe | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Rory Michael Kinnear | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Annabel Chisha Mutale Reed | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Leah Isabelle Melanie Ferguson | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Professor Mohammad Dastbaz | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Shamez Alibhai | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Thomas Laing-Baker | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
||||
Helen Sarah Wright | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
LORD THOMAS ORLANDO CHANDOS | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Joanne Margaret Hirst | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.99m | £10.47m | £10.92m | £13.41m | £17.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.25m | £12.25m | £11.99m | £13.38m | £15.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50m | £1.73m | £1.61m | £3.87m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.18m | £801.43k | £802.05k | £1.13m | £809.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £333.51k | £249.92k | £0 | £0 | £95.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.47m | £8.81m | £10.12m | £12.28m | £15.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.28k | £5.84k | £0 | £3.43k | £63.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £595.74k | £0 | £0 | £455.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £0 | £198.25k | £198.25k | £13.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.54m | £11.70m | £11.99m | £13.14m | £15.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £487.71k | £364.30k | £0 | £242.58k | £207.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £146.16k | £86.37k | £25.19k | £195.77k | £135.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £215.98k | £186.09k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £31.43m | £30.57m | £29.43m | £28.27m | £27.55m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £46 | £46 | £46 | £346 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.40m | £1.03m | £2.48m | £3.52m | £4.94m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £7.98m | £7.54m | £8.91m | £8.78m | £8.27m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 24 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 24 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 20TH DECEMBER 1940 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 06/02/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24/02/2015 as amended on 21 Jun 2018 as amended on 24 Oct 2019 as amended on 13 Feb 2020 as amended on 23 Jul 2020 as amended on 18 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BY MAINTAINING AND CARRYING ON A CONSERVATOIRE, ACADEMY, COLLEGE, HIGHER EDUCATION INSTITUTION, SCHOOL OR EXAMINATIONS BOARD IN LONDON, WITH BRANCHES IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE WHERE CHILDREN AND STUDENTS MAY RECEIVE A SOUND EDUCATION AND TUITION IN DRAMATIC ART, MUSIC AND ALL ITS BRANCHES, INCLUDING ASSOCIATED TRADES AND SKILLS, EMBRACING BOTH PRACTICE AND THEORY, AND SO FAR AS MAY BE NECESSARY FOR THE ABOVE PURPOSE IN LANGUAGES, AND TO PROVIDE FOR THE GIVING AND HOLDING OF LECTURES, PERFORMANCES, EXHIBITIONS, CLASSES AND MEETINGS FOR THE PURPOSE AFORESAID, AND TO OFFER SCHOLARSHIPS, PRIZES, QUALIFICATIONS, CERTIFICATES AND MEDALS FOR THE PURPOSE AFORESAID.
Maes buddion
ANY PART OF THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE
Elusennau cysylltiedig
- 27 Ebrill 1966 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
155 TALGARTH ROAD
LONDON
W14 9DA
- Ffôn:
- 02088340500
- E-bost:
- enquiries@lamda.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window