ymddiriedolwyr BCNO LIMITED
Rhif yr elusen: 312907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Tasker | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
ELIO COELHO LUIS | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Simon John Fielding OBE DO | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Alice Naomi Cairistiona Parasram | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Professor Nicholas Paul William Goddard | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
GRAHAM KENNETH JONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Conor Philip McDermott | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Devan Rajendran | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Deborah Hayes | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
Simeon Milton | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
HOWARD KIDD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.