Hanes ariannol ST CHRISTOPHER'S SCHOOL (HAMPSTEAD) LIMITED
Rhif yr elusen: 312999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.63m | £3.87m | £3.92m | £4.07m | £4.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.47m | £3.53m | £3.60m | £3.97m | £4.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £49.85k | £17.63k | £23.00k | £22.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.03k | £19.22k | £11.25k | £23.83k | £13.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.60m | £3.69m | £3.86m | £4.04m | £4.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.82k | £12.47k | £2.45k | £1.89k | £26.74k | |
|
Incwm - Arall | £11.82k | £153.78k | £44.72k | £815 | £7.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.47m | £3.53m | £3.60m | £3.97m | £4.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.20k | £20.00k | £17.29k | £26.31k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.49k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.