Hanes ariannol BUTTLE UK
Rhif yr elusen: 313007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.35m | £2.64m | £6.90m | £3.02m | £3.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.11m | £3.77m | £6.49m | £6.12m | £6.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £189.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.95m | £1.19m | £3.53m | £1.62m | £2.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £272.00k | £289.00k | £2.37m | £100.00k | £385.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13m | £1.16m | £992.00k | £1.29m | £1.30m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £80.67k | £0 | £218.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.40m | £2.93m | £5.64m | £5.10m | £5.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £705.00k | £570.00k | £855.00k | £1.02m | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.00k | £0 | £57.00k | £57.00k | £82.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.24m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £260.00k | £270.00k | £302.00k | £371.00k | £348.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £270.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.