THE NATIONAL SOCIETY (CHURCH OF ENGLAND AND CHURCH IN WALES) FOR THE PROMOTION OF EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Society shall be the promotion, encouragement and support of education in accordance with the principles of the Church of England, in England and Wales, and in any other part of the world where the Church of England or churches in communion with it may work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£5,778,197
Roddion a chymynroddion | £729.28k | |
Weithgareddau elusennol | £662.08k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.88m | |
Buddsoddiadau | £501.70k | |
Arall | £6.72k |
Cyfanswm gwariant:
£5,838,983
Codi arian | £42.13k | |
Weithgareddau elusennol | £2.51m | |
Arall | £3.29m |
£31,745 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,639,366 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.33m | |
Gwariant elusennol | £2.51m |
Pobl

45 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
- 26 Tachwedd 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE NATIONAL SOCIETY (Enw gwaith)
- THE NATIONAL SOCIETY (CHURCH OF ENGLAND) FOR PROMOTING RELIGIOUS EDUCATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Robert Penn | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|||||||||
Dr Grahame Davies | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||||||
Bishop Jonathan Frost | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||||
Canon Rachel Howie | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||||
Rev Mary Stallard | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||||||
Sonia Thompson | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|||||||||
Canon Dr Addy Lazz-Onyenobi | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||||||
Jean Noel Ezingeard | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||||||
MARION PLANT | Ymddiriedolwr | 19 February 2015 |
|
|
||||||||
ROSEMARY JANE LYON | Ymddiriedolwr | 19 February 2015 |
|
|
||||||||
REVD CANON PETER BALLARD | Ymddiriedolwr | 16 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34m | £1.45m | £1.55m | £3.39m | £5.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.80m | £1.43m | £1.83m | £3.99m | £5.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £694.87k | £556.32k | £5.50k | £228.95k | £3.64m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.73k | £138.62k | £300.00k | £284.58k | £729.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £597.01k | £674.24k | £626.97k | £1.92m | £3.88m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.14m | £170.05k | £135.05k | £445.40k | £662.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £573.19k | £463.86k | £483.84k | £500.82k | £501.70k | |
|
Incwm - Arall | £11.87k | £5.89k | £1.31k | £233.20k | £6.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.00m | £1.31m | £2.59m | £2.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.25k | £42.14k | £47.20k | £45.25k | £42.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.49k | £16.35k | £11.63k | £25.83k | £19.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £47.20k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £45.25k | £42.14k | £47.20k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £481.06k | £380.08k | £469.96k | £1.35m | £3.29m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £1.82m | £2.05m | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £13.97m | £11.62m | £12.86m | £13.12m | £13.11m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.95m | £1.83m | £1.90m | £1.43m | £2.03m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £518.67k | £334.57k | £646.83k | £876.06k | £1.50m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Ionawr 2025 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Ionawr 2025 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER AND BYE LAWS DATED 23 OCTOBER 1972, AS AMENDED BY RESOLUTION 13 MARCH 1985 AND ORDER OF COUNCIL OF 19 MARCH 1997. AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 06/05/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION, ENCOURAGEMENT AND SUPPORT OF EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND, IN ENGLAND AND IN WALES AND IN ANY OTHER PART OF THE WORLD WHERE THE CHURCH OF ENGLAND OR CHURCHES IN COMMUNION WITH IT MAY BE AT WORK. THE INVESTMENTS AND PROPERTY AND ALL OF THE INCOME OF THE SOCIETY SHALL HENCEFORTH BE APPLICABLE FOR THE GENERAL PURPOSES OF THE SOCIETY AS HEREIN STATED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ALDER TRUST FUND
- BERRIEW (KITH AND KIN) TRUST
- CLEATHINGS TRUST
- GILLOTT MEMORIAL SCHOLARSHIP (ICW WHITELANDS COLLEGE)
- HEBBLETHWAITE MEMORIAL TRUST
- LEYTON TRUST
- MERCIER TRUST (ICW WHITELANDS COLLEGE)
- NORRIS MEMORIAL FUND (ICW BATTERSEA COLLEGE)
- PATRONS SOCIETY TRUST
- PORTIA AND ELLEN WHEELER PRIZE FUND
- STICKFORD TRUST
- WOOD TRUST FUND (ICW COLLEGE OF ST. MARK AND ST. JOHN)
- 26 Gorffennaf 1966 : Cofrestrwyd
- 26 Tachwedd 2012 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE NATIONAL SOCIETY
CHURCH HOUSE
GREAT SMITH STREET
LONDON
SW1P 3BL
- Ffôn:
- 02078981501
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window