Hanes ariannol THE ASSOCIATION FOR SCIENCE EDUCATION

Rhif yr elusen: 313123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.09m £1.10m £1.82m £1.57m £1.48m
Cyfanswm gwariant £1.19m £1.00m £1.71m £1.57m £1.56m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.69k £32.28k £5.08k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.89k £215.03k £39.74k £3.01k £11.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £55.93k £52.51k £75.38k £66.33k £62.43k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.02m £795.32k £1.70m £1.49m £1.40m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £472 £20 £150 £3.33k £4.29k
Incwm - Arall £13.69k £32.28k £5.08k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £213.33k £31.92k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.11m £920.64k £1.60m £1.48m £1.47m
Gwariant - Ar godi arian £50.11k £0 £105.32k £95.28k £87.74k
Gwariant - Llywodraethu £47.37k £37.76k £39.06k £41.68k £42.91k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £28.60k £82.52k £0 £0 £0