Dogfen lywodraethu BUSINESS ARCHIVES COUNCIL
Rhif yr elusen: 313336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 JUL 1963 AS AMENDED ON 04 JUL 1973 AS AMENDED ON 09 JUL 1980 AS AMENDED ON 24 NOV 2003 AS AMENDED ON 24 NOV 2016 as amended on 04 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
For the benefit of the public, a) to promote the preservation of business records of historical importance; b) to provide advice and information on business archives and modern records; c) to promote interest in and study of business history and archives; d) to provide a forum for the custodians and users of business archives.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GENERAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.