Dogfen lywodraethu B'NAI B'RITH HILLEL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 313503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 28TH MARCH 1955, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 26TH JANUARY 1961, 8TH SEPTEMBER 1977 AND 8 SEPTEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/06/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION IN GENERAL OF THE EDUCATIONAL AND RELIGIOUS WELFARE OF JEWISH STUDENTS AND GRADUATES ORDINARILY OR TEMPORARILY RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM (WHICH EXPRESSION SHALL MEAN GREAT BRITAIN, AND NORTHERN IRELAND AND EIRE).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.