Hanes ariannol THE AFRICA CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 313510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.06k | £408.82k | £667.66k | £1.32m | £386.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £557.97k | £607.01k | £630.25k | £716.18k | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £169.89k | £453.24k | £997.22k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £543.48k | £1.18m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £1.99k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.00k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £105.49k | £141.62k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £17.69k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £593.63k | £683.50k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £36.62k | £32.68k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £7.00k | £7.25k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £36.62k | £32.68k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.