LEARNING ON SCREEN - THE BRITISH UNIVERSITIES AND COLLEGES FILM AND VIDEO COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
the advancement of education by promoting the production, study and use of moving image, sound and related media within education and research for the public benefit
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£1,341,730
Roddion a chymynroddion | £88 | |
Weithgareddau elusennol | £1.29m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £17.34k | |
Arall | £30.00k |
Cyfanswm gwariant:
£1,310,396
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.31m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.31m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £31.33k |
Pobl

18 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 1969: Cofrestrwyd
- BUFVC (Enw gwaith)
- BRITISH UNIVERSITIES FILM AND VIDEO COUNCIL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR JOHN CYRIL PAGET ELLIS | Cadeirydd | 16 December 2005 |
|
|
||||
Rebecca Anne Payne | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Dr Rebecca Feasey | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Kathryn Violet Maydon | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Dr Ailsa Grant Ferguson | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Dr Katerina Loukopoulou | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Timothy James Fenton | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
James Joseph McAteer | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Lucy Kendra | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Dr Shane Michael O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Jacob Nathan Berger | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Carl Francis Draper | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
DR CHRIS WILLMOTT | Ymddiriedolwr | 15 December 2008 |
|
|
||||
MR JON SHEARS | Ymddiriedolwr | 14 December 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.13m | £1.16m | £1.20m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £1.06m | £1.01m | £1.18m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £88 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.13m | £1.16m | £1.20m | £1.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.39k | £379 | £475 | £5.61k | £17.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £30.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £1.06m | £1.01m | £1.18m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.49k | £11.62k | £68.08k | £80.40k | £68.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £89.22k | £53.15k | £116.73k | £127.09k | £155.47k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £691.09k | £804.73k | £753.88k | £742.36k | £722.11k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £367.18k | £375.10k | £244.49k | £226.06k | £202.85k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mehefin 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mehefin 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 JUN 1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 MAY 1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 APR 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 NOV 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 FEB 2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28 NOV 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 DEC 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROMOTING THE PRODUCTION, STUDY AND USE OF MOVING IMAGE, SOUND AND RELATED MEDIA WITHIN EDUCATION AND RESEARCH, FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Office 120
Orega Holborn Gate
330 High Holborn
London
WC1V 7QH
- Ffôn:
- 020 3743 2389
- E-bost:
- ask@learningonscreen.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window