THE ANGLO-PORTUGUESE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To foster the historical and cultural links between Portugal and the United Kingdom through talks, lectures, visits, dinners and other social functions in honour of the Treaty of Windsor 1386 between Portugal and England, the world's oldest treaty of alliance. In addition the Society provides financial assistance to childrens' homes and charities in Portugal on a charitable basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
- Portiwgal
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 1968: Cofrestrwyd
- 29 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- 20 Mehefin 1996: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- APS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Carito | Cadeirydd | 15 January 2018 |
|
|
||||||||
Mike Malan | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||||||
Julian Gallant | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||||||
Noel de Keyzer | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||||||
Karim Sacoor | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||||||
Jason Tiller | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.13k | £17.47k | £31.11k | £9.82k | £8.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.04k | £19.14k | £33.63k | £8.71k | £11.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 554 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 554 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Tachwedd 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2022 | 365 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 2ND JUNE 1966 AS AMENDED 1979, 12TH JUNE 1985 AND 22ND JUNE 1998. as amended on 29 Jun 2017
Gwrthrychau elusennol
(1) THE EDUCATION OF THE PEOPLE OF THE UNITED KINGDOM ABOUT PORTUGAL, ITS PEOPLE AND ITS CULTURE. (2) THE RELIEF FROM SUFFERING OF THE PEOPLE OF PORTUGAL AND OF THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
GREAT BRITAIN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MARY SUMNER HOUSE
24 TUFTON STREET
LONDON
SW1P 3RB
- Ffôn:
- 02033718767
- E-bost:
- info@apsociety.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window