ymddiriedolwyr SIR JOHN SOANE'S MUSEUM
Rhif yr elusen: 313609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Frederick Clappier | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Andrew Hamish Forsyth | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|||||
Lucie Annabel Kitchener | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|||||
Amicia Kathryn de Moubray | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Professor Kerensa Jennings | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Amin Taha | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Lord James Sassoon | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Anne Desmet | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Dr Frank Edwin Salmon | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Alison Ross Green | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
Jonathan Ashmore | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
||||
Vincent Thomas Keaveny | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|||||
Professor Nichola Johnson OBE SFA | Ymddiriedolwr | 18 July 2014 |
|
|
||||
Basil Postan | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.