Dogfen lywodraethu OUTWARD BOUND GLOBAL
Rhif yr elusen: 313645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 FEBRUARY 1946 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 4 APRIL 1950, 23 JULY 1975 18 JULY 1986, 29 OCTOBER 1986, 12 FEBRUARY 1997, 14 OCTOBER 2004 & 11 DECEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PERSONAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE BY EDUCATION AND INSTRUCTION THROUGH PARTICIPATION IN A WIDE VARIETY OF ACTIVITIES WITH SPECIAL EMPHASIS ON PHYSICAL ENDEAVOUR IN THE OUTDOORS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.