Hanes ariannol SHULEM B. ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 313654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.11m | £6.83m | £3.90m | £4.38m | £6.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.19m | £8.10m | £5.87m | £3.70m | £6.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.03m | £1.58m | £0 | £200.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.08m | £5.24m | £3.90m | £4.18m | £6.18m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £57.55m | £5.60m | £3.96m | £1.80m | £3.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £638.76k | £2.49m | £1.91m | £1.90m | £2.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £94.36k | £224.65k | £43.48k | £31.16k | £61.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £57.46m | £5.38m | £3.91m | £1.77m | £3.87m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £638.76k | £2.49m | £1.91m | £1.90m | £2.08m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.