Hanes ariannol THE SINO-BRITISH FELLOWSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 313669
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £439.67k | £500.77k | £486.74k | £556.00k | £574.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £507.03k | £458.10k | £478.49k | £524.33k | £630.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £500.77k | N/A | £556.00k | £574.29k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £634 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £369.36k | N/A | £457.29k | £530.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £67.04k | £99.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £20.51k | N/A | £10.60k | £33.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £251.60k | N/A | £356.50k | £343.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £68.22k | N/A | £67.04k | £99.87k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.