Hanes ariannol THE UNITED WORLD COLLEGES (INTERNATIONAL)
Rhif yr elusen: 313690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.49m | £6.91m | £6.25m | £6.50m | £8.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.93m | £5.77m | £5.67m | £5.24m | £5.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £234.00k | £6.72m | £3.14m | £3.43m | £4.94m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.90m | £0 | £2.93m | £2.86m | £3.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £348.00k | £168.00k | £136.00k | £128.00k | £137.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £29.00k | £46.00k | £81.00k | £77.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.73m | £5.47m | £5.16m | £4.81m | £5.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £206.00k | £302.00k | £509.00k | £432.00k | £621.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £66.00k | £26.00k | £3.00k | £13.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.90m | £2.92m | £3.38m | £2.68m | £2.96m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £7.57k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.