Hanes ariannol THE WATFORD ROTARY INTERNATIONAL STUDENT TRUST

Rhif yr elusen: 313971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.73k £4.45k £3.30k £3.50k £3.78k
Cyfanswm gwariant £360 £6.99k £1.50k £1.20k £810
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A