Hanes ariannol THE BRITISH SCHOOL AT ROME
Rhif yr elusen: 314176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.19m | £2.37m | £1.53m | £2.07m | £2.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.51m | £2.30m | £2.42m | £2.15m | £2.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.19m | £1.25m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.73m | £764.00k | £1.42m | £1.85m | £2.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £369.00k | £335.00k | £53.00k | £193.00k | £329.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £89.00k | £93.00k | £44.00k | £33.00k | £39.00k | |
|
Incwm - Arall | £9.00k | £1.18m | £13.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £11.00k | £230.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.37m | £2.19m | £2.35m | £2.09m | £2.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £145.00k | £103.00k | £66.00k | £54.00k | £116.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.00k | £37.00k | £82.00k | £37.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.00k | £16.00k | £15.00k | £20.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £12.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.