WRITERS AND SCHOLARS EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Such charitable purposes including the advancement and promotion by teaching, lecturing, publishing or disseminating in written or spoken form or otherwise, as shall best advance and encourage education or other charitable purposes beneficial to the community in connection with the study of political, economic, social, natural sciences and the humanities and human rights.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,398,963
Roddion a chymynroddion | £494.54k | |
Weithgareddau elusennol | £841.79k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £56.57k | |
Buddsoddiadau | £6.07k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,319,743
Codi arian | £358.21k | |
Weithgareddau elusennol | £961.54k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £358.21k | |
Gwariant elusennol | £961.54k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £79.22k |
Pobl

10 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Lerpwl
- Llundain Fwyaf
- Albania
- Angola
- Ariannin
- Aserbaijan
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarws
- Bosnia And Herzegovina
- Brasil
- Burkina Faso
- Cenia
- Ciwba
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Croatia
- De Affrica
- Eritrea
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Hondwras
- Hwngari
- India
- Iran
- Ireland
- Kazakstan
- Latfia
- Macedonia
- Malaysia
- Maldives
- Malta
- Mecsico
- Pakistan
- Portiwgal
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Serbia
- Slofacia
- Sweden
- Tsieina
- Twrci
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Yemen
- Y Ffindir
- Yr Aifft
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 26 Chwefror 1974: Cofrestrwyd
- INDEX ARTS (Enw gwaith)
- INDEX ON CENSORSHIP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Phillips | Cadeirydd | 04 October 2018 |
|
|||||
Ian Rosenblatt | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||
Nick Timothy | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Helen Mountfield | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||
Andrew Franklin | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Kate Maltby | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
||||
WSET (Trustee) Ltd | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £726.22k | £811.13k | £1.14m | £1.59m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £886.81k | £664.57k | £1.00m | £1.27m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £437.58k | £422.29k | £384.06k | £559.31k | £494.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £54.40k | £56.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £275.03k | £388.81k | £703.98k | £975.53k | £841.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17 | £30 | £79 | £1.88k | £6.07k | |
|
Incwm - Arall | £13.59k | £0 | £48.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.02k | £0 | £9 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £566.49k | £402.52k | £728.03k | £940.88k | £961.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £320.32k | £262.05k | £274.08k | £326.21k | £358.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.85k | £14.68k | £16.23k | £18.70k | £20.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £15.87k | £11.58k | £1.06k | £4.04k | £4.90k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £68.81k | £184.61k | £351.57k | £638.12k | £730.44k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £199.42k | £164.37k | £186.30k | £151.81k | £165.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ebrill 2024 | 90 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ebrill 2024 | 90 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25TH MARCH 1971 AND SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 31ST DECEMBER 1973 AND S74D RESOLUTION DATED 8 JULY 2010 AS AMENDED BY DEED DATED 21 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES INCLUDING THE ADVANCEMENT AD PROMOTION BY TEACHING LECTURING AND PUBLISHING OR DISSEMINATING IN WRITTEN OR SPOKEN FORM OR OTHERWISE AS SHALL BEST ADVANCE AND ENCOURAGE EDUCATION OR OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN CONNECTION WITH THE STUDY OF POLITICAL ECONOMIC SOCIAL AND NATURAL SCIENCES AND THE HUMAN RIGHTS. (SEE DETAILS OF CLAUSE 1 OF SUPPLEMENTAL DEED)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Haysmacintyre LLP
Thames Exchange
10 Queen Street Place
LONDON
EC4R 1AG
- Ffôn:
- 02038489820
- E-bost:
- info@indexoncensorship.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window