Dogfen lywodraethu THE WILLIAM PARKER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 325045
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 14/2/1961 AS AMENDED BY SCHEME OF 25/9/1979, ORDER 16/11/2004 AND RESOLUTION 13/1/2005 AND 18/04/06 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01 JUN 2020
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HASTINGS.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.