THE JOHN CHARNLEY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activities of the Charity are those of funding research in the field of joint replacement, research fellowships, and lectures, conferences and seminars to further the technique of Low Friction Arthoplasty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Awst 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTYN LONSDALE PORTER | Cadeirydd |
|
||||||
Richard Parkinson FRCSEdOrth | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Professor Adam Charles Watts MBBS BSc | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Dr Henry Wynn Jones MBChB FRCS | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|||||
JOHN PATTISON HODGKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISTAIR CHARLES ROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRISTOPHER FAUX | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Tristram Charnley | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £603.78k | £86.84k | £56.63k | £86.35k | £83.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.80k | £82.37k | £103.48k | £116.02k | £145.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £546.72k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.38k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.68k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £545.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £95.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £47.70k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 JUNE 1983
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF RESEARCH, EDUCATION AND TRAINING FOR, OR INTO THE RELIEF OF PAIN, SUFFERING AND DISABILITY ARISING OUT OF OR ASSOCIATED WITH JOINTS OF THE HUMAN SKELETON AND IN PARTICULAR IN THE FIELD OF LOW FRICTION ARTHROPLASTY OF THE HIP AND RELATED AREAS OF SURGERY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 EATON AVENUE
MATRIX OFFICE PARK
BUCKSHAW VILLAGE
CHORLEY
LANCASHIRE
PR7 7NA
- Ffôn:
- 01772299888
- E-bost:
- mail@mcmillanaccountants.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window