Hanes ariannol THE BRENDONCARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 326508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.95m | £25.90m | £25.87m | £24.33m | £27.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.95m | £24.77m | £26.72m | £26.04m | £26.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.66m | £1.72m | £1.94m | £1.78m | £1.39m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.31m | £704.63k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £422.00k | £425.00k | £428.00k | £261.00k | £334.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.53m | £25.46m | £25.26m | £24.02m | £25.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.00k | £17.00k | £4.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £172.00k | £49.00k | £1.70m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.00k | £0 | £4.04k | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.63m | £24.44m | £25.49m | £25.83m | £26.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £320.00k | £330.00k | £266.00k | £209.00k | £174.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.00k | £0 | £82.00k | £93.00k | £183.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £961.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.