Hanes ariannol CHASDEI YOEL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 326634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £237.44k £228.74k £113.16k £187.38k £221.15k
Cyfanswm gwariant £133.20k £193.77k £122.37k £189.16k £201.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £51.40k N/A N/A N/A