Hanes ariannol BRITISH ACCREDITATION COUNCIL FOR INDEPENDENT FURTHER AND HIGHER EDUCATION

Rhif yr elusen: 326652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £768.11k £610.33k £620.45k £735.71k £745.39k
Cyfanswm gwariant £777.26k £639.94k £705.15k £763.57k £797.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £10.00k £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £757.77k £610.31k £620.38k £734.41k £742.12k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £342 £18 £68 £1.30k £3.27k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £775.30k £637.93k £705.15k £763.57k £797.13k
Gwariant - Ar godi arian £1.96k £2.01k £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £24.32k £37.41k £16.35k £25.49k £28.45k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.96k £2.01k £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0