ymddiriedolwyr BRITISH ACCREDITATION COUNCIL FOR INDEPENDENT FURTHER AND HIGHER EDUCATION
Rhif yr elusen: 326652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Westbury Cardew | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Md Mahbubul Alam | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Nicola Mellor | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Marc Griffith | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Dr Anthony Manning | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Esther Huertas Hidalgo | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Dr Victoria Stec | Ymddiriedolwr | 30 August 2019 |
|
|
||||
Kevin Everett | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Dr MARY BISHOP | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Dr Stephen Jackson | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|||||
David Stephen Law | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.