ymddiriedolwyr THE DLA PIPER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 327280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA MAY WALLACE | Cadeirydd | 12 January 2018 |
|
|
||||
Georgina Louise Van Der Pauw | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Amanda Bibbey | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Paul Dineen | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Liam Anthony Paul Cowell | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Amanda Rachel Pilkington | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|||||
SEAN PATRICK MAHON | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.