Hanes ariannol TALAWA THEATRE COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 327362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £608.51k £532.61k £728.45k £735.44k £1.13m
Cyfanswm gwariant £592.28k £459.58k £714.40k £722.40k £1.36m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £448.41k £448.41k £454.81k £823.81k
Incwm o roddion a chymynroddion £571.71k £475.74k £621.84k £653.56k £950.63k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.52k £0 £0 £0 £4.64k
Incwm - Weithgareddau elusennol £32.50k £2.77k £40.19k £49.62k £179.38k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £777 £0 £50 £1.85k £0
Incwm - Arall £0 £54.10k £66.37k £30.41k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £592.28k £459.58k £714.40k £722.40k £1.36m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £81.77k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0