Ymddiriedolwyr TALAWA THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 327362

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Rose Banton | Cadeirydd | 05 February 2020 |
|
|
||||
Naomi Danquah | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Shonagh Alice Reid | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|||||
Kehryse Vanessa Johnson-Fraser | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Shaniqua Marie Benjamin | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Diogo Alexandre Dos Santos Varela | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Chante Frazer | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Philip Raymond Turner | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Olivier Pierre-Noel | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
IROGWEHI NIEROS OYEGUN | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
James Dacre | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.