Hanes ariannol THE SOCIETY OF MARY AND MARTHA
Rhif yr elusen: 327394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £767.53k | £569.71k | £551.78k | £552.37k | £578.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £601.93k | £671.84k | £515.93k | £563.44k | £691.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.72k | £2.73k | £63.75k | £46.84k | £6.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £419.62k | £210.92k | £263.34k | £258.95k | £252.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.87k | £48.31k | £16.86k | £14.20k | £34.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £199.92k | £228.46k | £162.04k | £206.61k | £228.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.09k | £72.82k | £25.43k | £20.27k | £52.93k | |
|
Incwm - Arall | £14.02k | £9.19k | £84.12k | £52.34k | £10.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £103.78k | £16.40k | £0 | £7.44k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £492.04k | £553.20k | £428.95k | £471.98k | £603.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.90k | £118.64k | £86.98k | £91.47k | £88.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.81k | £29.48k | £26.97k | £25.52k | £29.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.86k | £42.47k | £34.20k | £39.35k | £57.58k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.