NMC RECORDINGS LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NMC believes that new music is a dynamic and engaging art. We seek to discover and share exceptional work that inspires and challenges. NMC: - produces high quality recordings of outstanding work by British composers - works with leading artists and ensembles - promotes these recordings to expand worldwide audiences for contemporary music - preserves this creativity for generations to come
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £50,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1989: Cofrestrwyd
- NEW MUSIC CASSETTES LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naomi Wellings | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Chris O'Reilly | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Emily Granozio | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
TERENCE SINCLAIR | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
JACKIE NEWBOULD | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
Raj Arumugam | Ymddiriedolwr | 23 January 2015 |
|
|
||||
STEPHEN JOHNS | Ymddiriedolwr | 25 September 2012 |
|
|||||
CHRISTOPHER POTTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £327.97k | £361.97k | £358.42k | £321.65k | £256.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £297.81k | £273.23k | £365.11k | £329.29k | £366.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.00k | N/A | £40.74k | £40.74k | £50.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 NOV 1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 MAR 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 DEC 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY ENCOURAGING THE UNDERSTANDING APPRECIATION AND DEVELOPMENT OF MUSIC OF HIGH ARTISTIC CALIBRE COMPOSED BY LIVING MUSICIANS AND OF SUCH MUSIC GENERALLY. (B) TO MAINTAIN IMPROVE AND ADVANCE THE ENCOURAGEMENT OF WORKS OF HIGH ARTISTIC MERIT IN THE COMMUNITY AND CONTRIBUTE TO THE INCREASE OF KNOWLEDGE IN THE SPHERE OF MUSIC BY ASSISTING IN THE DISSEMINATION OF MERITORIOUS MUSICAL WORKS BOTH IN THE UNITED KINGDOM AND ABROAD.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND ABROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NMC RECORDINGS LTD
ST MARGARETS HOUSE
21 OLD FORD ROAD
BETHNAL GREEN
LONDON
E2 9PL
- Ffôn:
- 02030225836
- E-bost:
- nmc@nmcrec.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window