Hanes ariannol THE MUSEUM OF EAST ASIAN ART

Rhif yr elusen: 328725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £331.80k £339.61k £410.39k £395.06k £416.47k
Cyfanswm gwariant £390.79k £299.85k £360.86k £382.02k £402.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £912 £59.53k £18.92k £1.06k £1.09k