Trosolwg o’r elusen GEORGE SMEED FOR COAL AND BREAD
Rhif yr elusen: 206812-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL OF 27 MAY 1876 AND CODICILS OF 17 APRIL 1877, 5 NOVEMBER 1877, 12 APRIL 1878, 10 DECEMBER 1880
Gwrthrychau elusennol
BREAD AND COAL FOR THE POOR OF THE PARISH AT CHRISTMAS.
Maes buddion
ECCLESIASTICAL PARISH OF TUNSTALL
Hanes cofrestru
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.