Hanes ariannol KEIGHLEY VOLUNTARY SERVICE LTD
Rhif yr elusen: 1061641
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £880.15k | £752.47k | £566.01k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £947.02k | £765.33k | £541.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £415.43k | £295.77k | £213.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £51.53k | £95.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £363.56k | £353.87k | £295.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £516.24k | £398.32k | £270.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £361 | £281 | £177 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £12.34k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £940.10k | £765.20k | £540.82k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £138 | £925 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.86k | £9.59k | £17.60k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.