Hanes ariannol BRITISH FRIENDS OF THE BIBLE LANDS MUSEUM, JERUSALEM
Rhif yr elusen: 1062357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.96m | £1.16m | £1.16m | £1.11m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £881.63k | £786.43k | £782.27k | £807.90k | £932.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.75m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.19m | £1.15m | £1.16m | £1.10m | £1.04m | |
|
Incwm - Arall | £12.00k | £10.37k | £8.39k | £6.75k | £12.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £695.30k | £608.39k | £584.68k | £608.06k | £651.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.51k | £6.95k | £53.26k | £64.12k | £120.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.30k | £29.64k | £8.67k | £22.06k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £646.00k | £0 | £576.01k | £586.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £179.81k | £171.09k | £144.34k | £135.71k | £161.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.