Ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE EAST BERKSHIRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1065672

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Geoffrey REynolds | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Simon Wray | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Suzanne Jayne McVie | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Tsung Ling Katy Lau | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Lewis Stuart Jackman-Clarke | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Nitin Suneja | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Dimitri Naumenko-Pronin | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Tonderai Mugabe | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Shabnam Jabine Ali | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Hazel Carol Standbridge | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Penny Thorpe | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Cheryl Anne Coppell | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.