Hanes ariannol MARLBOROUGH COLLEGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1061798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £2.76m | £2.95m | £2.39m | £2.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £641.64k | £1.49m | £499.01k | £751.97k | £4.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £829.79k | £2.62m | £2.85m | £2.21m | £1.97m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.40k | £94.16k | £90.12k | £132.24k | £232.91k | |
|
Incwm - Arall | £88.10k | £49.42k | £19.56k | £43.61k | £74.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £37.95k | £21.09k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £615.21k | £1.47m | £476.34k | £717.18k | £4.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.43k | £16.34k | £22.66k | £34.78k | £36.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £615.21k | £1.47m | £476.34k | £717.18k | £4.70m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.43k | £16.34k | £22.66k | £34.78k | £36.89k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.