Hanes ariannol CHRYSALIS (MANCHESTER)

Rhif yr elusen: 1065028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.01k £20.31k £10.36k £30.45k £17.75k
Cyfanswm gwariant £17.69k £24.59k £7.51k £27.05k £27.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £17.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.87k £12.91k £6.16k £13.33k £0