MIDLAND AND EASTERN AREA BRANCH OF THE SUFFOLK SHEEP SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDES EDUCATIONAL AND INDUSTRY RELATED SUPPORT TO SUFFOLK SHEEP BREEDERS AND AGRICULTURE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1998: Cofrestrwyd
- MIDLAND AND EASTERN AREA BRANCH SUFFOLK SHEEP SOCIETY (Enw blaenorol)
- MIDLAND AND SOUTHERN AREA BRANCH OF THE SUFFOLK SHEEP SOCIETY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID LLOYD JOHN HUGHES | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Steven Charles Walker | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
SAMUEL OAKES | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
STEVEN JOHN BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Thomas Stocking | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Raymond John Woolway | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||
MERRICK JOHN RUSSELL PINNY | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||
ANITA GAIL JEFFRIES | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Norman Howl | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Henry Lyons | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Kevin O'Donoghue | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
DAVID PETER INMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £2.33k | £2.84k | £1.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330 | £200 | £2.58k | £1.02k | £991 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 NOVEMBER 1997 as amended on 19 Nov 2003
Gwrthrychau elusennol
A. TO ADVANCE AND PROMOTE AGRICULTURE BY IMPROVING THE BREED OF SUFFOLK SHEEP. B. TO PROMOTE RESEARCH AND IMPROVEMENT OF THE BREED OF SUFFOLK SHEEP AND THE PUBLICATION OF THE RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Salters Hill Farm
Thorpe Satchville
MELTON MOWBRAY
Leicestershire
LE14 2TB
- Ffôn:
- 07774635748
- E-bost:
- dandjinman@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window