THE ROYAL SCOTTISH COUNTRY DANCE SOCIETY (SOMERSET BRANCH)

Rhif yr elusen: 1061910
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

publicising, teaching and demonstrating scottish country dancing in Somerset

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2023

Cyfanswm incwm: £233
Cyfanswm gwariant: £462

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1065015 ROYAL SCOTTISH COUNTRY DANCE SOCIETY - EXETER BRAN...
  • 15 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1059608 RSCDS BRISTOL
  • 17 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
  • 15 Awst 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • R S C D S SOMERSET (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.15k £4.49k £3.10k £2.08k £233
Cyfanswm gwariant £2.70k £3.93k £2.68k £1.63k £462
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2024 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2024 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2023 19 Gorffennaf 2024 261 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2022 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2021 06 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2020 16 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2020 Not Required