ymddiriedolwyr HERTSMERE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1064996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRAN ELKELES | Cadeirydd | 09 October 2012 |
|
|
||||
BINOY MISTRY | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Richard MORTIMER | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
RICHARD BARTHOLEMEW BINNS | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
ASHA MANJEET STRONG | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
HADLEY JASON SIMONS | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Alireza Ghaffari FCA | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|||||
PETER FREDERICK LLOYD TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
JANICE ALISON MYERSON | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
ALAN MALCOLM MOSS | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
DEEPA DOSHI | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
HELEN DIANE WARNE | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
MALCOLM SAMUEL CURZON | Ymddiriedolwr | 07 February 2015 |
|
|||||
CHRIS WOOD | Ymddiriedolwr | 05 April 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.