Hanes ariannol MISS M H FREMLIN SETTLEMENT C
Rhif yr elusen: 1062628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/03/2019 | 10/03/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | 10/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.83k | £8.80k | £8.42k | £6.34k | £22.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.93k | £8.24k | £6.41k | £13.24k | £14.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.